据外交部网站任职信息,原驻美使馆公使陆慷已接任新闻司司长,部长助理刘建超不再兼任该职。
陆慷简历
1993年1月至1996年3月,外交部国际司科员、随员;
1996年3月至1999年5月,中国常驻联合国代表团随员、三秘;
1999年5月至2000年6月,外交部国际司三秘;
2000年6月至2001年11月,新加坡国立大学公共政策硕士;
2001年11月至2006年12月,外交部军控司二秘、副处长、处长;
2006.年12月至2008年7月,中国驻爱尔兰使馆首席馆员、参赞;
2008年8月至2010年8月,外交部国际司参赞、副司长,亚太经合组织(APEC)中国高官;
2010年8月至2012年12月,外交部美大司副司长;
2012年12月至2015年3月,驻美国使馆公使;
2015年3月外交部新闻司司长。